Generer rapport
Foodora Denmark Aps
Kalvebod Brygge 39, 2, 1560 København V, CVR 34739757
Branche: Andre post- og kurertjenester
Virksomhedsform
Anpartsselskab
Etableret
2012
Størrelse
Mellemstore
Ansatte
66
Omsætning
-
DKK
Bruttofortj.
62
MDKK
Primært resultat (EBIT)
-1.193.159
DKK
Årets resultat
-1.473.370
DKK
Egenkapital
80
MDKK
Historik 151 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Kalvebod Brygge 39, 2, 1560 København V | Nuværende | |
Ansatte | 79 (årsværk:52) | Nuværende | |
Bestyrelse | Oliver Maxwell Frost, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Eirik Ruistuen, Bestyrelsesmedlem | Nuværende | |
Bestyrelse | Pedram Assadi, Bestyrelsesformand | Nuværende | |
Branche | Andre post- og kurertjenester [532000] | Nuværende | |
Direktion | Oliver Maxwell Frost, CEO | Nuværende | |
Ejere | Delivery Hero SE - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | Nuværende | |
Navn | Foodora Denmark Aps | Nuværende | |
Selskabskapital | 222.250 DKK | Nuværende | |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af to medlemmer af direktionen i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening. | Nuværende | |
Vedtægter seneste | 29. JUN. 2022 | Nuværende | |
Ansatte | 79 (årsværk:52) | 01-06-2024 | 30-06-2024 |
Ansatte | 92 (årsværk:75) | 01-05-2024 | 31-05-2024 |
Ansatte | 93 (årsværk:72) | 01-04-2024 | 30-04-2024 |
Ansatte | 93 (årsværk:76) | 01-03-2024 | 31-03-2024 |
Ansatte | 92 (årsværk:70) | 01-02-2024 | 29-02-2024 |
Ansatte | 104 (årsværk:75) | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
Adresse | Sommervej 31E, 3, Hasle, 8210 Aarhus V | 07-06-2022 | 30-01-2024 |
Ansatte | 100 (årsværk:76) | 01-12-2023 | 31-12-2023 |
Ansatte | 95 (årsværk:73) | 01-11-2023 | 30-11-2023 |
Bestyrelse | Hussein Daher, Bestyrelsesmedlem | 15-06-2022 | 30-11-2023 |
Bestyrelse | Randazzo Giuseppe, Bestyrelsesformand | 25-10-2022 | 30-11-2023 |
Bestyrelse | Pedram Assadi, Bestyrelsesmedlem | 19-01-2023 | 29-11-2023 |
Ansatte | 95 (årsværk:69) | 01-10-2023 | 31-10-2023 |
Ansatte | 93 (årsværk:68) | 01-09-2023 | 30-09-2023 |
Ansatte | 91 (årsværk:65) | 01-08-2023 | 31-08-2023 |
Ansatte | 96 (årsværk:68) | 01-07-2023 | 31-07-2023 |
Ansatte | 94 (årsværk:66) | 01-06-2023 | 30-06-2023 |
Ansatte | 94 (årsværk:67) | 01-05-2023 | 31-05-2023 |
Ansatte | 93 (årsværk:69) | 01-04-2023 | 30-04-2023 |
Ansatte | 93 (årsværk:63) | 01-03-2023 | 31-03-2023 |
Ansatte | 98 (årsværk:67) | 01-02-2023 | 28-02-2023 |
Direktion | Kasper Rasmussen, Direktør | 20-06-2022 | 14-02-2023 |
Ansatte | 130 (årsværk:65) | 01-01-2023 | 31-01-2023 |
Ansatte | 126 (årsværk:64) | 01-12-2022 | 31-12-2022 |
Bestyrelse | Hannes Hauswald, Bestyrelsesmedlem | 25-10-2022 | 27-12-2022 |
Ansatte | 141 (årsværk:77) | 01-11-2022 | 30-11-2022 |
Ansatte | 153 (årsværk:81) | 01-10-2022 | 31-10-2022 |
Bestyrelse | Hans Christer Fritiof Skruvfors, Bestyrelsesmedlem | 15-06-2022 | 25-10-2022 |
Direktion | Hans Christer Fritiof Skruvfors, CEO | 20-06-2022 | 25-10-2022 |
Bestyrelse | Randazzo Giuseppe, Bestyrelsesmedlem | 19-04-2022 | 24-10-2022 |
Bestyrelse | Hannes Hauswald, Bestyrelsesformand | 20-06-2022 | 24-10-2022 |
Ansatte | 148 (årsværk:76) | 01-09-2022 | 30-09-2022 |
Ansatte | 175 (årsværk:72) | 01-08-2022 | 31-08-2022 |
Ansatte | 194 (årsværk:78) | 01-07-2022 | 31-07-2022 |
Ansatte | 233 (årsværk:95) | 01-06-2022 | 30-06-2022 |
Navn | Delivery Hero Denmark ApS | 01-10-2021 | 28-06-2022 |
Vedtægter seneste | 13. DEC. 2021 | 13-12-2021 | 28-06-2022 |
Direktion | Morten Larsen, CEO | 05-10-2021 | 20-06-2022 |
Direktion | Rune Nørgaard Risom, Direktør | 05-10-2021 | 20-06-2022 |
Bestyrelse | Hannes Hauswald, Bestyrelsesmedlem | 01-10-2021 | 19-06-2022 |
Bestyrelse | Rune Nørgaard Risom, Bestyrelsesmedlem | 04-06-2020 | 15-06-2022 |
Bestyrelse | Morten Larsen, Bestyrelsesformand | 14-01-2013 | 15-06-2022 |
Adresse | Voldbjergvej 24, 8240 Risskov | 18-03-2020 | 06-06-2022 |
Ansatte | 252 (årsværk:99) | 01-05-2022 | 31-05-2022 |
Ansatte | 264 (årsværk:113) | 01-04-2022 | 30-04-2022 |
Bestyrelse | Elias Sievernich, Bestyrelsesmedlem | 01-10-2021 | 19-04-2022 |
Ansatte | 279 (årsværk:97) | 01-03-2022 | 31-03-2022 |
Ansatte | 279 (årsværk:108) | 01-02-2022 | 28-02-2022 |
Ansatte | 229 (årsværk:87) | 01-01-2022 | 31-01-2022 |
Ansatte | 250 (årsværk:95) | 01-12-2021 | 31-12-2021 |
Branche | Databehandling, webhosting og lignende serviceydelser [631100] | 01-01-2013 | 31-12-2021 |
Fusion | Delivery Hero Group Denmark Aps (CVR: 36695099) Indgående | 13-12-2021 | 13-12-2021 |
Fusion | Delivery Hero Holding Denmark Aps (CVR: 36711183) Indgående | 13-12-2021 | 13-12-2021 |
Ejere | Delivery Hero Group Denmark Aps (CVR: 36695099) - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 17-09-2015 | 12-12-2021 |
Vedtægter seneste | 1. OKT. 2021 | 01-10-2021 | 12-12-2021 |
Ansatte | 244 (årsværk:94) | 01-11-2021 | 30-11-2021 |
Ansatte | 213 (årsværk:87) | 01-10-2021 | 31-10-2021 |
Direktion | Mattias Broe Løwe, Direktør | 15-08-2013 | 05-10-2021 |
Direktion | Rune Nørgaard Risom, CEO | 15-08-2013 | 04-10-2021 |
Bestyrelse | Henrik Østergaard, Bestyrelsesmedlem | 14-01-2013 | 01-10-2021 |
Ansatte | 163 (årsværk:66) | 01-09-2021 | 30-09-2021 |
Navn | HUNGRY.DK ApS | 22-11-2012 | 30-09-2021 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. | 15-08-2013 | 30-09-2021 |
Vedtægter seneste | 11. SEP. 2015 | 11-09-2015 | 30-09-2021 |
Ansatte | 133 (årsværk:60) | 01-08-2021 | 31-08-2021 |
Ansatte | 116 (årsværk:50) | 01-07-2021 | 31-07-2021 |
Ansatte | 97 (årsværk:52) | 01-06-2021 | 30-06-2021 |
Ansatte | 78 (årsværk:47) | 01-05-2021 | 31-05-2021 |
Ansatte | 72 (årsværk:44) | 01-04-2021 | 30-04-2021 |
Ansatte | 69 (årsværk:39) | 01-03-2021 | 31-03-2021 |
Ansatte | 64 (årsværk:39) | 01-02-2021 | 28-02-2021 |
Ansatte | 62 (årsværk:39) | 01-01-2021 | 31-01-2021 |
Ansatte | 52 (årsværk:32) | 01-12-2020 | 31-12-2020 |
Ansatte | 43 (årsværk:28) | 01-11-2020 | 30-11-2020 |
Ansatte | 36 (årsværk:24) | 01-10-2020 | 31-10-2020 |
Ansatte | 34 (årsværk:21) | 01-09-2020 | 30-09-2020 |
Ansatte | 31 (årsværk:19) | 01-08-2020 | 31-08-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:21) | 01-07-2020 | 31-07-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:23) | 01-06-2020 | 30-06-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:21) | 01-05-2020 | 31-05-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:23) | 01-04-2020 | 30-04-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:21) | 01-02-2020 | 31-03-2020 |
Adresse | Lyshøjen 10B, 1, 8520 Lystrup | 22-11-2018 | 17-03-2020 |
Bestyrelse | Carsten Gad Rasmussen, Bestyrelsesmedlem | 14-01-2013 | 18-02-2020 |
Ansatte | 33 (årsværk:20) | 01-01-2020 | 31-01-2020 |
Ansatte | 32 (årsværk:21) | 01-12-2019 | 31-12-2019 |
Ansatte | 30 (årsværk:20) | 01-11-2019 | 30-11-2019 |
Ansatte | 32 (årsværk:21) | 01-10-2019 | 31-10-2019 |
Ansatte | 31 (årsværk:20) | 01-09-2019 | 30-09-2019 |
Ansatte | 28 (årsværk:19) | 01-07-2019 | 31-08-2019 |
Ansatte | 29 (årsværk:18) | 01-06-2019 | 30-06-2019 |
Ansatte | 27 (årsværk:17) | 01-04-2019 | 31-05-2019 |
Ansatte | 26 (årsværk:16) | 01-02-2019 | 31-03-2019 |
Ansatte | 27 (årsværk:17) | 01-01-2019 | 31-01-2019 |
Ansatte | 27 (årsværk:15) | 01-12-2018 | 31-12-2018 |
Ansatte | 27 (årsværk:14) | 01-10-2018 | 30-11-2018 |
Adresse | Lyshøjen 10, 1, 8520 Lystrup | 15-11-2018 | 21-11-2018 |
Adresse | Lyshøjen 10, 1, 8520 Lystrup | 15-10-2018 | 14-11-2018 |
Adresse | Voldbjergvej 12, 2 tv, 8240 Risskov | 18-03-2016 | 14-10-2018 |
Ansatte | 24 (årsværk:14) | 01-09-2018 | 30-09-2018 |
Ansatte | 26 (årsværk:15) | 01-07-2018 | 31-08-2018 |
Ansatte | 28 (årsværk:15) | 01-06-2018 | 30-06-2018 |
Ansatte | 26 (årsværk:15) | 01-05-2018 | 31-05-2018 |
Ansatte | 26 (årsværk:16) | 01-04-2018 | 30-04-2018 |
Ansatte | 25 (årsværk:15) | 01-03-2018 | 31-03-2018 |
Ansatte | 25 (årsværk:14) | 01-01-2018 | 28-02-2018 |
Ansatte | 24 (årsværk:13) | 01-12-2017 | 31-12-2017 |
Ansatte | 24 (årsværk:14) | 01-11-2017 | 30-11-2017 |
Ansatte | 23 (årsværk:14) | 01-08-2017 | 31-10-2017 |
Ansatte | 24 (årsværk:14) | 01-07-2017 | 31-07-2017 |
Ansatte | 25 (årsværk:15) | 01-06-2017 | 30-06-2017 |
Ansatte | 24 (årsværk:15) | 01-05-2017 | 31-05-2017 |
Ansatte | 25 (årsværk:16) | 01-04-2017 | 30-04-2017 |
Ansatte | 24 (årsværk:14) | 01-01-2017 | 31-03-2017 |
Ansatte | 24 (årsværk:15) | 01-12-2016 | 31-12-2016 |
Ansatte | 25 (årsværk:14) | 01-11-2016 | 30-11-2016 |
Ansatte | 23 (årsværk:15) | 01-10-2016 | 31-10-2016 |
Ansatte | 21 (årsværk:14) | 01-09-2016 | 30-09-2016 |
Ansatte | 24 (årsværk:15) | 01-08-2016 | 31-08-2016 |
Ansatte | 23 (årsværk:14) | 01-07-2016 | 31-07-2016 |
Ansatte | 23 (årsværk:13) | 01-06-2016 | 30-06-2016 |
Ansatte | 24 (årsværk:13) | 01-05-2016 | 31-05-2016 |
Ansatte | 21 (årsværk:13) | 01-04-2016 | 30-04-2016 |
Ansatte | 22 (årsværk:13) | 01-03-2016 | 31-03-2016 |
Adresse | Voldbjergvej 12, st tv, 8240 Risskov | 13-09-2013 | 17-03-2016 |
Ansatte | 21 (årsværk:14) | 01-02-2016 | 29-02-2016 |
Ansatte | 20 (årsværk:13) | 01-12-2015 | 31-01-2016 |
Ansatte | 18 (årsværk:13) | 01-10-2015 | 30-11-2015 |
Bestyrelse | Preben Bjørnkær Braagaard, Bestyrelsesmedlem | 14-01-2013 | 20-10-2015 |
Ansatte | 19 (årsværk:12) | 01-09-2015 | 30-09-2015 |
Ejere | Jp/Politikens Hus A/S (CVR: 26933676) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 11-09-2015 | 16-09-2015 |
Ejere | Delivery Hero Group Denmark Aps (CVR: 36695099) - ejerandel: 90-99.99% stemmeandel: 90-99.99% | 23-03-2015 | 16-09-2015 |
Selskabskapital | 200.000 DKK | 20-12-2012 | 10-09-2015 |
Vedtægter seneste | 15. AUG. 2013 | 15-08-2013 | 10-09-2015 |
Ansatte | 18 (årsværk:12) | 01-08-2015 | 31-08-2015 |
Ansatte | 17 (årsværk:12) | 01-07-2015 | 31-07-2015 |
Ansatte | 20 (årsværk:14) | 01-06-2015 | 30-06-2015 |
Ansatte | 20 (årsværk:15) | 01-05-2015 | 31-05-2015 |
Ansatte | 20 (årsværk:14) | 01-04-2015 | 30-04-2015 |
Ansatte | 21 (årsværk:13) | 01-02-2015 | 31-03-2015 |
Ejere | Delivery Hero Holding GmbH - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 27-02-2015 | 22-03-2015 |
Ejere | Hemm Invest Aps (CVR: 31178444) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 27-02-2015 | 22-03-2015 |
Ejere | Salgsbureauet Aps (CVR: 33255810) - ejerandel: 10-14.99% stemmeandel: 10-14.99% | 27-02-2015 | 22-03-2015 |
Ejere | The Hungry Viking Aps (CVR: 34739560) - ejerandel: 50-66.66% stemmeandel: 50-66.66% | 27-02-2015 | 22-03-2015 |
Bestyrelse | Søren Christiansen, Bestyrelsesmedlem | 14-01-2013 | 27-02-2015 |
Ansatte | 23 (årsværk:13) | 01-01-2015 | 31-01-2015 |
Adresse | Klamsagervej 35A, 8230 Åbyhøj | 08-01-2013 | 12-09-2013 |
Adresse | Ilnabgyden 50, c/o Peter Larsen, Lumby, 5270 Odense N | 22-11-2012 | 07-01-2013 |
Direktion | Peter Larsen, Direktør | 22-11-2012 | 03-01-2013 |
Branche | Uoplyst [999999] | 22-11-2012 | 31-12-2012 |
Selskabskapital | 122.000 DKK | 22-11-2012 | 19-12-2012 |