Generer rapport
Selskabet 1 af 2. Marts 2019 A/S
Præstemarksvænge 19, 4000 Roskilde, CVR 33759517
Virksomhedsform
Aktieselskab
Etableret
2011
Størrelse
Mikro
Ansatte
2
Omsætning
0
DKK
Bruttofortj.
-21.000
DKK
Primært resultat (EBIT)
-21.000
DKK
Årets resultat
2.141.000
DKK
Egenkapital
21
MDKK
Den viste virksomhed har en særlig status
Bemærk, at virksomheden er registreret med følgende status: Opløst efter konkurs (15-10-2020). Historik 48 historiske
Område | Gyldig fra | Gyldig til | |
---|---|---|---|
Adresse | Præstemarksvænge 19, 4000 Roskilde | Nuværende | |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | Nuværende | |
Branche | Kombinerede administrationsserviceydelser [821100] | Nuværende | |
Formål | Selskabets formål er at drive Domino's Pizza i Danmark samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. | Nuværende | |
Navn | Selskabet 1 af 2. Marts 2019 A/S | Nuværende | |
Regnskabsperiode slut | 09-30 | Nuværende | |
Regnskabsperiode start | 10-01 | Nuværende | |
Revision fravalgt | Nej | Nuværende | |
Selskabskapital | 502.000 DKK | Nuværende | |
Status | Opløst efter konkurs | Nuværende | |
Tegningsregler | Nuværende | ||
Vedtægter seneste | 2. MAR. 2019 | Nuværende | |
Virksomhedsform | Aktieselskab | Nuværende | |
Adresse | Præstemarksvænge 19, 4000 Roskilde | 10-12-2018 | 15-10-2020 |
Branche | Kombinerede administrationsserviceydelser [821100] | 15-06-2011 | 15-10-2020 |
Ejere | Nordic Pizza Sarl - ejerandel: 100% stemmeandel: 100% | 06-08-2013 | 15-10-2020 |
Formål | Selskabets formål er at drive Domino's Pizza i Danmark samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. | 07-01-2015 | 15-10-2020 |
Livscyclus | Aktiv periode | 15-06-2011 | 15-10-2020 |
Navn | Selskabet 1 af 2. marts 2019 A/S | 02-03-2019 | 15-10-2020 |
Regnskabsperiode slut | 09-30 | 15-06-2011 | 15-10-2020 |
Regnskabsperiode start | 10-01 | 15-06-2011 | 15-10-2020 |
Revision fravalgt | Nej | 15-06-2011 | 15-10-2020 |
Selskabskapital | 502.000 DKK | 26-09-2016 | 15-10-2020 |
Status | Opløst efter konkurs | 15-10-2020 | 15-10-2020 |
Stifter | Kr 332 Aps (CVR: 10442486) | 15-06-2011 | 15-10-2020 |
Vedtægter seneste | 2. MAR. 2019 | 02-03-2019 | 15-10-2020 |
Virksomhedsform | Aktieselskab | 02-12-2015 | 15-10-2020 |
Status | Under konkurs | 04-03-2019 | 14-10-2020 |
Ansatte | 2 (årsværk:1) | 01-03-2019 | 31-03-2019 |
Bestyrelse | Hans Barslund, Bestyrelsesmedlem | 16-01-2018 | 04-03-2019 |
Bestyrelse | Carsten Kjems Falk, Bestyrelsesmedlem | 02-12-2015 | 04-03-2019 |
Bestyrelse | Gustave Charles Eric Geisendorf, Bestyrelsesformand | 02-12-2015 | 04-03-2019 |
Direktion | Carsten Kjems Falk, Direktør | 02-12-2015 | 04-03-2019 |
Revision | Pricewaterhousecoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (CVR: 33771231) | 15-01-2015 | 04-03-2019 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem. | 30-09-2016 | 04-03-2019 |
Status | Normal | 15-06-2011 | 03-03-2019 |
Navn | Domino's Pizza Scandinavia A/S | 02-12-2015 | 01-03-2019 |
Vedtægter seneste | 26. SEP. 2016 | 26-09-2016 | 01-03-2019 |
Adresse | Præstemarksvej 19, 4000 Roskilde | 30-06-2011 | 09-12-2018 |
Bestyrelse | Daniel Sommer Thrane, Bestyrelsesmedlem | 06-12-2017 | 16-01-2018 |
Bestyrelse | Jørgen Henning Harfort Nicolaisen, Bestyrelsesmedlem | 30-01-2017 | 06-12-2017 |
Bestyrelse | Jesper Buch, Bestyrelsesmedlem | 02-12-2015 | 30-01-2017 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse. | 03-12-2015 | 29-09-2016 |
Selskabskapital | 500.000 DKK | 02-12-2015 | 25-09-2016 |
Vedtægter seneste | 2. DEC. 2015 | 02-12-2015 | 25-09-2016 |
Direktion | Gustave Charles Eric Geisendorf, Direktør | 30-06-2011 | 02-12-2015 |
Tegningsregler | Selskabet tegnes af den samlede direktion. | 07-01-2015 | 02-12-2015 |
Navn | PIZZA ACQUISITION ApS | 30-06-2011 | 01-12-2015 |
Selskabskapital | 86.000 DKK | 11-09-2015 | 01-12-2015 |
Vedtægter seneste | 11. SEP. 2015 | 11-09-2015 | 01-12-2015 |
Virksomhedsform | Anpartsselskab | 15-06-2011 | 01-12-2015 |
Selskabskapital | 84.000 DKK | 07-01-2015 | 10-09-2015 |
Vedtægter seneste | 7. JAN. 2015 | 07-01-2015 | 10-09-2015 |
Revision | Revision og Rådgivningsgruppen Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 33771177) | 07-07-2012 | 15-01-2015 |
Selskabskapital | 82.000 DKK | 09-04-2014 | 06-01-2015 |
Selskabskapital | 81.000 DKK | 08-08-2013 | 08-04-2014 |
Selskabskapital | 80.000 DKK | 15-06-2011 | 07-08-2013 |
Revision | Ey Godkendt Revisionspartnerselskab (CVR: 30700228) | 30-06-2011 | 07-07-2012 |
Direktion | Caroline Sundorph Pontoppidan, Direktør | 15-06-2011 | 30-06-2011 |
Adresse | Sundkrogsgade 5, c/o Kromann Reumert, 2100 København Ø | 15-06-2011 | 29-06-2011 |
Navn | KR 1648 ApS | 15-06-2011 | 29-06-2011 |